Resultados de la búsqueda
De Todoavante.es
¡Crear la página «13 de noviembre» en esta wiki!
- Catalan (1719) ...rías o puentes, pasando ya a formar parte de las escuadras.|border|Navío de 64 cañones.]] ...ñones, construido en el astillero de San Feliú de Guixols por el asiento de don Bernardo Cambí, con las mismas proporciones que los construidos en Gui9 KB (1.486 palabras) - 13:11 23 oct 2023
- Real Mari (1714) ...rías o puentes, pasando ya a formar parte de las escuadras.|border|Navío de 64 cañones.]] ...n de cuatro navíos en Génova, los cuales eran necesarios para el bloqueo de las costas catalanas.8 KB (1.407 palabras) - 12:09 17 sep 2023
- Reina (1743) ...de don Cosme Damián de Churruca en el combate de Trafalgar.|border|Navío de 74 cañones.]] ...alzaga,_Jose_Antonio_de_Biografia|'''Gaztañeta''']]. Botado el 27 de mayo de 1743, tomando la tripulación, los bastimentos y el nombre del anterior nav11 KB (1.819 palabras) - 12:11 17 sep 2023
- Rubi (1719) ...el siglo dieciocho también formaban parte de las escuadras.|border|Navío de 50 cañones.]] Navío de 54 cañones construido en la Habana en 1701.6 KB (1.031 palabras) - 12:16 17 sep 2023
- Rubi (1727) ...rías o puentes, pasando ya a formar parte de las escuadras.|border|Navío de 64 cañones.]] Navío de 60 cañones construido en el astillero de Pasajes por Pedro Antonio de Barrueta (Berroeta).4 KB (640 palabras) - 12:17 17 sep 2023
- Felipe, San (1745) ...de don Cosme Damián de Churruca en el combate de Trafalgar.|border|Navío de 74 cañones.]] ... el asentista don Agustín Salomón, siguiendo el sistema de construcción de don [[Gaztañeta_y_de_Iturribalzaga,_Jose_Antonio_de_Biografia|'''Antonio G6 KB (992 palabras) - 12:34 16 sep 2023
- Fermin, San (1782) ...de don Cosme Damián de Churruca en el combate de Trafalgar.|border|Navío de 74 cañones.]] Navío de 74 cañones botado en el puerto de Pasajes el 29 de marzo de 1782. Con el navío [[Sebastian,_San_(1783)|'''''San Sebastián''''']] fuer8 KB (1.321 palabras) - 09:04 17 sep 2023
- Fermin, San (1730) ...salían de la cubierta y un bauprés que salía hacia proa.|border|Fragata de 40 cañones.]] ...net a primeros de 1717, que sirvió en la Armada del Mar del Sur y fue uno de los buques más veleros.5 KB (902 palabras) - 11:31 18 sep 2023
- Lezo y Olavarrieta, Blas de Biografia <center>'''<big><big>Blas de Lezo y Olavarrieta Biografía</big></big>'''</center> ...g|frame|center|alt=Óleo de don Blas de Lezo, ya tuerto.|<center>'''''Blas de Lezo y Olavarrieta.''<br> Cortesía del Museo Naval. Madrid.'''</center>]]<60 KB (10.554 palabras) - 11:42 17 sep 2022
- Cadarso (1917) ...rucción Naval. Se identificaba con una gran inicial '''“C”''' pintada de blanco en las amuras. ... Botado el 24 de septiembre de 1914. Entregado a la Armada el 25 de agosto de 1917.10 KB (1.532 palabras) - 11:15 8 abr 2022
- Fernando, San (1717) ...rías o puentes, pasando ya a formar parte de las escuadras.|border|Navío de 64 cañones.]] ...ayudante don Joseph de Llano, que iniciaron en Guipúzcoa la construcción de seis navíos gemelos, del tipo “San Luis”, divididos entre varios asent5 KB (755 palabras) - 09:06 17 sep 2023
- Diaz de Herrera y Mella, Victoriano Biografia <center>'''<big><big>Victoriano Díaz de Herrera y Mella Biografía</big></big>''' '''<big>Teniente de navío de la Real Armada Española.</big>'''11 KB (1.992 palabras) - 11:13 28 may 2022
- Peru combates 1816-1822 ...ros sobre las islas Galápagos, Chiloé, Arauca, Chile, Valparaíso, islas de Juan Fernández, Valdivia y Concepción, nada quedó por explorar y poco se ...agata [[Venganza_(1793)|'''''Venganza''''']], junto a su Segundo y oficial de órdenes don [[Bocalan_y_Vazquez,_Joaquin_Biografía|'''Joaquín Bocalan'''19 KB (3.357 palabras) - 11:50 16 ago 2022
- Aguila (1753) ...salían de la cubierta y un bauprés que salía hacia proa.|border|Fragata de 40 cañones.]] ...al de La Carraca el 2 de mayo de 1752, según las proporciones del sistema de [[Juan_y_Santacilia,_Jorge_Biografia|'''Jorge Juan''']], por el ingeniero M13 KB (2.206 palabras) - 09:53 18 sep 2023
- Perez de Alderete y Alba, Martin y Vilches, Gabriel Biografia <center>'''<big><big>Gabriel Pérez de Alderete y Alba, Martín y Vilches Biografía</big></big>''' '''<big>Jefe de escuadra de la Real Armada Española.</big>'''13 KB (2.254 palabras) - 09:28 16 sep 2022
- Francisco de Paula, San (1788) ...de don Cosme Damián de Churruca en el combate de Trafalgar.|border|Navío de 74 cañones.]] ...ro_y_Fernandez_de_Landa,_Jose_Joaquin_Biografia|'''José Romero Fernández de Landa''']].13 KB (2.166 palabras) - 09:52 17 sep 2023
- Fulgencio, San ...de don Cosme Damián de Churruca en el combate de Trafalgar.|border|Navío de 74 cañones.]] ...quin_Biografia|'''José Romero Fernández de Landa''']], versión reducida de los “Ildefonsinos”.16 KB (2.820 palabras) - 09:55 17 sep 2023
- Saeta (1790) ...años fueron los buques correo entre América y España.|border|Bergantín de 20 cañones.]] ...don Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas, segundo conde de Revillagigedo.15 KB (2.439 palabras) - 10:55 19 sep 2023
- Genaro, San (1766) ...de don Cosme Damián de Churruca en el combate de Trafalgar.|border|Navío de 74 cañones.]] ...entistas genoveses don Agustín y don Juan de Monticeli, siendo el primero de los seis navíos encargados por asiento a la casa genovesa Monticeli.19 KB (3.117 palabras) - 10:05 17 sep 2023
- Ildefonso, San (1785) ...por ejemplo el [[Juan_Nepomuceno,_San|'''San Juan Nepomuceno''']] al mando de don ... [[Trafalgar_combate_21/X/1805|'''combate de Trafalgar''']].|border|Navío de 74 cañones.]]21 KB (3.554 palabras) - 10:27 17 sep 2023
Ver (20 previas | 20 siguientes) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).